Hanes ariannol STRIPEY STORK
Rhif yr elusen: 1161613
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £175.78k | £774.56k | £997.90k | £1.15m | £1.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £147.72k | £687.62k | £958.10k | £1.25m | £1.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.67k | £12.50k | £37.33k | £58.25k | £174.51k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £769.61k | £993.22k | £1.15m | £1.49m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £4.95k | £4.68k | £477 | £374 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £5.10k | £8.13k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £0 | £0 | £322 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £10.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £647.35k | £918.94k | £1.19m | £1.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £40.27k | £39.15k | £58.93k | £64.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £4.67k | £7.00k | £21.76k | £26.23k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.