ymddiriedolwyr STRIPEY STORK
Rhif yr elusen: 1161613
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAREN LORD | Cadeirydd | 27 February 2020 |
|
|
||||
Nazanin Nankali | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Simon Talbot | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Trudy Mills | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Charlotte Elizabeth Walker | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
Lynn Melissa Turner | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|
||||
MS JENNIFER BENFIELD | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|
||||
Margarida Alexandra Littlefair | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.