ymddiriedolwyr 1ST HOLMES CHAPEL SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 506093
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katherine Frances Lindley Horne | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Rebecca Laura Hughes | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Anne Margaret Bishop | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Joanne Lesley Gregory | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Neil Robert Bishop | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|
||||
Alan MacDonald | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|
||||
Susan Rebecca Mallon | Ymddiriedolwr | 01 February 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.