ALPKIT FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Alpkit Foundation is here to help people overcome the obstacles that prevent them from Going Nice Places and Doing Good Things. We help people experience the outdoors that wouldn?t be possible without our help.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 08 Gorffennaf 2015: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID HANNEY | Cadeirydd | 05 July 2015 |
|
|
||||
Abigail Cornforth | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Naomi King | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Ross Steedman | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Helen Victoria Littlejohn | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Eloise Marie Cundill | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
Pete Whittaker | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
Adge Last | Ymddiriedolwr | 25 November 2015 |
|
|||||
COLIN ALEXANDER STOCKER | Ymddiriedolwr | 05 July 2015 |
|
|
||||
KENNETH PHILIP STOCKER | Ymddiriedolwr | 05 July 2015 |
|
|
||||
NICHOLAS IOAN SMITH | Ymddiriedolwr | 05 July 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £74.83k | £78.36k | £167.26k | £164.98k | £204.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £62.90k | £64.06k | £168.87k | £127.73k | £222.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 23 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 23 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 20 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 20 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 21 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 21 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 03 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 03 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 21 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 21 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 08 Jul 2015
Gwrthrychau elusennol
(1)TO HELP YOUNG PEOPLE, ESPECIALLY BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH LEISURE TIME ACTIVITIES, SO AS TO DEVELOP THEIR CAPABILITIES THAT THEY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY. (2)TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. (3)TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE CONVERSATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT. (4)FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF PEOPLE IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT. (5)TO ADVANCE SPORT OR GAMES WHICH PROMOTE HEALTH BY PHYSICAL OR MENTAL SKILL OR EXERTION AND WHICH ARE UNDERTAKEN ON AN AMATEUR BASIS. (6) ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ALPKIT LTD
UNIT 12-14 OAK HOUSE
MOORGREEN INDUSTRIAL PARK
ENGINE LANE
NEWTHORPE
NG16 3QU
- Ffôn:
- 01773417007
- E-bost:
- akf@alpkit.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window