ymddiriedolwyr ALPKIT FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1162585
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID HANNEY | Cadeirydd | 05 July 2015 |
|
|
||||
Abigail Cornforth | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Naomi King | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Ross Steedman | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Helen Victoria Littlejohn | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Eloise Marie Cundill | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
Pete Whittaker | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
Adge Last | Ymddiriedolwr | 25 November 2015 |
|
|||||
COLIN ALEXANDER STOCKER | Ymddiriedolwr | 05 July 2015 |
|
|
||||
KENNETH PHILIP STOCKER | Ymddiriedolwr | 05 July 2015 |
|
|
||||
NICHOLAS IOAN SMITH | Ymddiriedolwr | 05 July 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.