Hanes ariannol SARUM COLLEGE
Rhif yr elusen: 1161253
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.06m | £1.68m | £1.42m | £1.51m | £1.85m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.82m | £1.75m | £1.26m | £1.62m | £1.83m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £249.76k | £136.09k | £317.00k | £93.38k | £172.71k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £596.04k | £411.27k | £103.48k | £442.26k | £725.77k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.21m | £1.13m | £864.26k | £960.82k | £946.36k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.65k | £7.87k | £8.18k | £8.72k | £8.62k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £126.01k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £214.68k | £0 | £0 | £0 | £50.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.43m | £1.45m | £1.14m | £1.26m | £1.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £397.69k | £294.65k | £114.56k | £359.74k | £538.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.19k | £9.70k | £11.79k | £11.79k | £6.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.