ymddiriedolwyr MAYNARD AND COTTON'S HOSPITAL
Rhif yr elusen: 1161927
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristina Denys Amos | Cadeirydd | 13 March 2018 |
|
|||||||||||||||||
Rev Brian McHenry CBE | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|||||||||||||||||
Jennifer Forster | Ymddiriedolwr | 03 November 2020 |
|
|||||||||||||||||
Lesley Anne Thomas | Ymddiriedolwr | 03 November 2020 |
|
|||||||||||||||||
Ruth Harrison Sibson | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|||||||||||||||||
Andrew Gilbert Webster FCA DChA | Ymddiriedolwr | 13 March 2018 |
|
|||||||||||||||||
Philip Fidler | Ymddiriedolwr | 05 September 2017 |
|
|||||||||||||||||
CLIVE GRAHAM BOWLEY | Ymddiriedolwr | 15 March 2005 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.