ymddiriedolwyr SETTLE SUPPORT
Rhif yr elusen: 1162399
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Byrt | Cadeirydd | 24 March 2022 |
|
|
||||
Jermaine King-Kabali | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Winder | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
||||
Rachel Smith | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
Marion Wadibia | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
Mary-Anne Hodd | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Kathleen Mohan | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
ROBERT JOHN TRIMBLE | Ymddiriedolwr | 20 July 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.