APOSTOLIC FAITH MISSION (UK) INTERNATIONAL WALSALL ASSEMBLY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ADVANCING THE CHRISTIAN RELIGION IN ACCORDANCE TO THE HOLY SCRIPTURES AS CONTAINED IN THE CONFESSION OF FAITH. COMMUNITY BUILDING THROUGH WEEKLY WORSHIP AND PRAYER SERVICES PROMOTION OF COMMUNITY COHESION AND PEACE IN ACCORDANCE WITH THE TEACHINGS OF THE HOLY SCRIPTURES. UPLIFTMENT OF THE COMMUNITY THROUGH CHARITABLE WORK AS PRESCRIBED BY THE TEACHINGS OF THE HOLY SCRIPTURES.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Birmingham
- Dudley
- Walsall
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 16 Mehefin 2015: CIO registration
- AFM WALSALL ASSEMBLY (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILLIP MHLANGA | Cadeirydd | 01 April 2018 |
|
|
||||
Peter Fero Dube | Ymddiriedolwr | 28 February 2025 |
|
|
||||
Jaqueline Sechele | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
Blessing Magara | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.51k | £38.65k | £6.64k | £6.23k | £16.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.71k | £27.60k | £18.04k | £9.81k | £16.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 11 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 16 Jun 2015
Gwrthrychau elusennol
ADVANCING THE CHRISTIAN RELIGION IN ACCORDANCE TO THE HOLY SCRIPTURES AS CONTAINED IN THE CONFESSION OF FAITH. COMMUNITY BUILDING THROUGH WEEKLY WORSHIP AND PRAYER SERVICES PROMOTION OF COMMUNITY COHESION AND PEACE IN ACCORDANCE WITH THE TEACHINGS OF THE HOLY SCRIPTURES. UPLIFTMENT OF THE COMMUNITY THROUGH CHARITABLE WORK AS PRESCRIBED BY THE TEACHINGS OF THE HOLY SCRIPTURES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
161 WEST BROMWICH ROAD
WALSALL
WS1 3HP
- Ffôn:
- 07795383790
- E-bost:
- Phillipmhlanga20@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window