Ymddiriedolwyr SOUTHPORT U3A
Rhif yr elusen: 1164448

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Hatton | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Allan George Blanchard | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
Michael Roger Haigh | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
Yvonne McCulloch-Qureshi | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
Deborah Kerr | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Mary Fryer | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|
||||
Peter Joseph Lawler | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
Christine Howorth | Ymddiriedolwr | 03 February 2022 |
|
|
||||
Ian Homewood | Ymddiriedolwr | 04 February 2021 |
|
|
||||
DAWN JOY OLDFIELD | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.