Ymddiriedolwyr THETFORD U3A
Rhif yr elusen: 1161699

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leslie Braund | Cadeirydd | 26 May 2022 |
|
|
||||
William Robertson | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Joy Flaherty | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Lynda Margaret Boldock | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Alan Batstone | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
David Hodgkinson | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Lorraine Thompson | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Julian Fabian | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Patricia O'Brien | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Denise Skinner | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Beverley Harris | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Anne Fabian | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Walter Boldock | Ymddiriedolwr | 03 October 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.