THE HIDDEN HOMELESS LTD
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Hidden Voices are champions of positive change in the lives of vulnerable people. We provide training and activities to improve mental health, raise self-esteem and build confidence. We aim to give all our clients the power to regain control of their lives. Our main activities are: Life Coaching Change Starting Point Living Well
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Bradford
- Dinas Leeds
- Dinas Wakefield
Llywodraethu
- 06 Mai 2016: Cofrestrwyd
- 15 Mawrth 2020: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- HIDDEN VOICES (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £89.06k | £286.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £80.14k | £179.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 31 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 31 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 31 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | 31 Ionawr 2018 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24 NOV 2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 27 APR 2016
Gwrthrychau elusennol
***** IN ADMINISTRATION ***** THE RELIEF OF NEED OF THOSE PEOPLE WHO ARE HOMELESS, AT RISK OF BECOMING HOMELESS, VULNERABLE OR IN SOME WAY DISADVANTAGED BY THE PROVISION OF ACTIVITIES AND TRAINING AIMED AT INCREASING THE CAPACITY, SKILLS, PERSONAL CONFIDENCE AND SELF-ESTEEM OF THOSE PEOPLE WHO ARE IN NEED OF SUCH SERVICES, IN ORDER THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY AND HELP MEET THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window