ymddiriedolwyr ARTICLE 39
Rhif yr elusen: 1166092
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSANNAH MARY WALKER BSocSci | Cadeirydd | 15 March 2019 |
|
|
||||
Anna Clare Savic | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Venetia PA Mayman | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Vivien Emily Parker | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Carole Littlechild | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
MICHAEL CHARLES STEIN PROFESSOR | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
Lynton James Roy Orrett | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.