FOUNTAIN OF LIFE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fountain of Life exists to bring sustainable safe drinking water, improved hygiene, and sanitation to those who have access to only unimproved facilities through appropriate technologies and education. Focusing mainly but not exclusively on Sub-Saharan West Africa.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Senegal
Llywodraethu
- 23 Gorffennaf 2015: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phil Tunstall | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Rachel Ann Lambert | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
MARK PROVIS | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
PETER WHITBY | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.13k | £7.20k | £11.42k | £19.90k | £24.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.01k | £6.92k | £10.74k | £16.45k | £28.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 03 Ebrill 2024 | 63 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 03 Ebrill 2024 | 63 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 23 Jul 2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS: FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO BRING SUSTAINABLE IMPROVED DRINKING WATER, SANITATION AND HYGIENE IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY IN SUB-SAHARAN WEST AFRICA TO THOSE WHO HAVE ACCESS TO ONLY UNIMPROVED FACILITIES, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING ACCESS TO IMPROVED DRINKING WATER, SANITATION AND HYGIENE THROUGH APPROPRIATE TECHNOLOGIES AND EDUCATION FOR THE ADVANCEMENT OF HEALTH OR THE SAVING OF LIVES IN ACCORDANCE WITH CHRISTIAN PRINCIPLES. DEFINITIONS: FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE "UNIMPROVED SANITATION" MEANS OPEN DEFECATION: WHEN HUMAN FAECES ARE DISPOSED OF IN FIELDS, FORESTS, BUSHES, OPEN BODIES OF WATER, BEACHES OR OTHER OPEN SPACES OR DISPOSED OF WITH SOLID WASTE. UNIMPROVED SANITATION FACILITIES DO NOT ENSURE HYGIENIC SEPARATION OF HUMAN EXCRETA FROM HUMAN CONTACT. UNIMPROVED FACILITIES INCLUDE PIT LATRINES WITHOUT A SLAB OR PLATFORM, HANGING LATRINES AND BUCKET LATRINES. SHARED SANITATION FACILITIES: SANITATION FACILITIES OF AN OTHERWISE ACCEPTABLE TYPE SHARED BETWEEN TWO OR MORE HOUSEHOLDS. ONLY FACILITIES THAT ARE NOT SHARED OR NOT PUBLIC ARE CONSIDERED IMPROVED. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE "IMPROVED SANITATION" MEANS IMPROVED SANITATION FACILITIES: ARE LIKELY TO ENSURE HYGIENIC SEPARATION OF HUMAN EXCRETA FROM HUMAN CONTACT. THEY INCLUDE THE FOLLOWING FACILITIES: FLUSH/POUR FLUSH TO: PIPED SEWER SYSTEM, SEPTIC TANK, PIT LATRINE, VENTILATED IMPROVED PIT (VIP) LATRINE, PIT LATRINE WITH SLAB, COMPOSTING TOILET. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE "UNIMPROVED DRINKING WATER" MEANS UNPROTECTED DUG WELL, UNPROTECTED SPRING, CART WITH SMALL TANK/DRUM, SURFACE WATER, BOTTLED WATER (BOTTLED WATER IS CONSIDERED TO BE IMPROVED ONLY WHEN THE HOUSEHOLD USES WATER FROM ANOTHER IMPROVED SOURCE FOR COOKING AND PERSONAL HYGIENE). SURFACE DRINKING-WATER SOURCES: RIVER, DAM, LAKE, POND, STREAM, CANAL, IRRIGATION CHANNELS. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE "IMPROVED DRINKING WATER" MEANS PUBLIC TAPS OR STANDPIPES, TUBE WELLS OR BOREHOLES, PROTECTED DUG WELLS, PROTECTED SPRINGS, RAINWATER COLLECTION. PIPED HOUSEHOLD WATER CONNECTION LOCATED INSIDE THE USER?S DWELLING, PLOT OR YARD. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE "APPROPRIATE TECHNOLOGY (AT)" MEANS AT IS TECHNOLOGY THAT IS DESIGNED TO BE "APPROPRIATE" TO THE CONTEXT OF ITS USE. TYPICAL ATS MAY BE MORE LABOUR INTENSIVE BUT REQUIRE FEWER RESOURCES, AND USE LOW COST AND READILY AVAILABLE MATERIALS WHEREVER POSSIBLE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
26 LANGLEY ROAD
CHIPPENHAM
SN15 1BX
- Ffôn:
- 07795832540
- E-bost:
- hello@fountainoflife.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window