GIVING FOR LATVIA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Purpose: to provide aid to children and parents in Latvia, who have suffered from emotional and physical abuse, and to those disadvantaged by age, disability, financial problems or other hardships. Activities: - raising funds - collecting donations in kind - other skilled volunteer support (for example distance translation of documents from Latvian to English)
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Llundain Fwyaf
- Latfia
Llywodraethu
- 01 Mehefin 2015: Cofrestrwyd
- GFL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIELA UTANE | Cadeirydd | 10 March 2013 |
|
|
||||
Aija Bruno | Ymddiriedolwr | 23 September 2023 |
|
|
||||
MARTINS NIKOLAJEVS | Ymddiriedolwr | 10 March 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.58k | £21.43k | £34.41k | £34.41k | £23.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.44k | £21.62k | £33.53k | £25.93k | £28.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 03 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 02 Mawrth 2024 | 26 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 02 Mawrth 2024 | 26 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 18 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 FEB 2013 AS AMENDED ON 01/06/2015
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE CHARITABLE NEEDS OF CHILDREN AND PARENTS IN LATVIA WHO HAVE SUFFERED FROM EMOTIONAL AND/OR PHYSICAL ABUSE, AND TO THOSE DISADVANTAGED BY AGE, DISABILITY, FINANCIAL PROBLEMS OR OTHER HARDSHIPS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
15 VIVIENNE CLOSE
TWICKENHAM
TW1 2JX
- Ffôn:
- 07799348095
- E-bost:
- info@givingforlatvia.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window