Hanes ariannol THE STEPHEN HAWKING FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1163521
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022
Cyfanswm Incwm Gros £186.47k £359.28k £48.55k £83.65k £18.93k
Cyfanswm gwariant £86.13k £252.15k £173.52k £89.13k £85.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A