EHE RARE CANCER CHARITY (UK)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The EHE Rare Cancer Charity (UK) has three key objectives. Firstly we provide support to patients diagnosed with epithelioid haemangioendothelioma (EHE), a very rare form of vascular sarcoma. Secondly we are raising funds to support and fund research into EHE. Thirdly, we are working to raise awareness of EHE and to secure greater attention and improved care for people diagnosed with EHE.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
- Awstralia
- Ffrainc
- Unol Daleithiau
- Yr Almaen
- Yr Eidal
Llywodraethu
- 30 Mehefin 2015: CIO registration
- EHERCC (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUGH LEONARD | Cadeirydd | 17 April 2015 |
|
|
||||
Sally Jane Baker | Ymddiriedolwr | 19 November 2021 |
|
|
||||
Dr Oliver Matthew Thomas Pearce | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||
JEFFERY IAN COLLINS | Ymddiriedolwr | 17 April 2015 |
|
|
||||
KATE HOOPER | Ymddiriedolwr | 17 April 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £158.45k | £53.07k | £100.93k | £106.56k | £73.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £130.75k | £133.12k | £152.78k | £163.72k | £172.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Tachwedd 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Tachwedd 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 30 Jun 2015
Gwrthrychau elusennol
1. THE RELIEF OF SICKNESS BY PROMOTING RESEARCH INTO THE NATURE, CAUSES, DIAGNOSIS, PREVENTION, TREATMENT, AND CURE OF CANCER INCLUDING BUT NOT LIMITED TO EPITHELIOID HEMANGIOENDOTHELIOMA AND PUBLISHING THE USEFUL RESULTS THEREOF, 2. THE RELIEF OF PERSONS SUFFERING FROM CANCER BY IMPROVING METHODS OF TREATMENT. 3. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE CAUSES AND TREATMENT OF CANCER.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
23 Geneva Road
Kingston upon Thames
KT1 2TW
- Ffôn:
- 02089745643
- E-bost:
- contactus@ehercc.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window