RESEARCH DATA ALLIANCE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1162762
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The objects of the Foundation are to advance education and promote research for the public benefit in particular but without limitation by accelerating, promoting and facilitating research data sharing and exchange and (saving for purposes incidental and ancillary to those objects) no other purposes.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Affganistan
  • Akrotiri
  • Albania
  • Algeria
  • Andorra
  • Angola
  • Anguilla
  • Antarctica
  • Antigwa A Barbuda
  • Ariannin
  • Armenia
  • Aruba
  • Aserbaijan
  • Awstralia
  • Awstria
  • Bahrain
  • Bangladesh
  • Barbados
  • Belarws
  • Belize
  • Benin
  • Bermuda
  • Bhwtan
  • Bolifia
  • Bosnia And Herzegovina
  • Botswana
  • Brasil
  • Brunei
  • Burkina Faso
  • Bwlgaria
  • Bwrwndi
  • Byrma
  • Cabo Verde
  • Caledonia Newydd
  • Cambodia
  • Camerwn
  • Canada
  • Cenia
  • Chile
  • Ciwba
  • Colombia
  • Congo
  • Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
  • Costa Rica
  • Croatia
  • Cyprus
  • De Affrica
  • De Corea
  • De Georgia
  • Dekelia
  • Denmarc
  • Djibouti
  • Dominica
  • Ecwador
  • El Salvador
  • Eritrea
  • Estonia
  • Ethiopia
  • Feneswela
  • Ffiji
  • Ffrainc
  • Fiet-nam
  • Gabon
  • Gaiana
  • Georgia
  • Gerner
  • Ghana
  • Gibraltar
  • Gogledd Corea
  • Grenada
  • Groeg
  • Guadeloupe
  • Guam
  • Guatemala
  • Guinea Gyhydeddol
  • Guiné-bissau
  • Guinée
  • Guyan Ffrengig
  • Gweriniaeth Canol Affrica
  • Gweriniaeth De Swdan
  • Gwlad Belg
  • Gwlad Pwyl
  • Gwlad Swazi
  • Gwlad Thai
  • Gwlad Yr Iâ
  • Haiti
  • Hondwras
  • Hong Kong
  • Hwngari
  • India
  • Indonesia
  • Iorddonen
  • Irac
  • Iran
  • Ireland
  • Israel
  • Jamaica
  • Japan
  • Jersey
  • Kazakstan
  • Kiribati
  • Kosovo
  • Kuwait
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Latfia
  • Lesotho
  • Libanus
  • Liberia
  • Libia
  • Liechtenstein
  • Lithwania
  • Lwcsembwrg
  • Macau
  • Macedonia
  • Madagasgar
  • Malawi
  • Malaysia
  • Maldives
  • Mali
  • Malta
  • Martinique
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Mecsico
  • Micronesia
  • Moldofa
  • Monaco
  • Mongolia
  • Montenegro
  • Montserrat
  • Moroco
  • Mosambic
  • Namibia
  • Nauru
  • Nepal
  • Nicaragwa
  • Niger
  • Nigeria
  • Niue
  • Norwy
  • Oman
  • Pakistan
  • Palau
  • Panama
  • Papua Guinea Newydd
  • Paraguai
  • Periw
  • Philipinas
  • Polynesia Ffrengig
  • Portiwgal
  • Puerto Rico
  • Qatar
  • Reunion
  • Rwanda
  • Rwmania
  • Rwsia
  • Samoa
  • Samoa America
  • San Marino
  • São Tomé A Príncipe
  • Sawdi-arabia
  • Sbaen
  • Seland Newydd
  • Senegal
  • Serbia
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Singapore
  • Slofacia
  • Slofenia
  • Somalia
  • Sri Lanka
  • St Barthelemy
  • St Helena
  • St Kitts-nevis
  • St Lucia
  • St Martin
  • St Pierre A Miquelon
  • St Vincent A Grenadines
  • Surinam
  • Svalbard
  • Sweden
  • Syria
  • Taiwan
  • Tajikistan
  • Tanzania
  • Tchad
  • Tiriogaethau Palesteina
  • Tiriogaeth Brydeinig Cefnfor India
  • Togo
  • Tokelau
  • Tomor-leste
  • Tonga
  • Trinidad A Tobago
  • Tsieina
  • Tunisia
  • Turkmenistan
  • Twfalw
  • Twrci
  • Uganda
  • Ukrain
  • Unol Daleithiau
  • Uzbekistan
  • Vanuatu
  • Wallis A Futuna
  • Wrwgwâi
  • Y Bahamas
  • Y Comoros
  • Yemen
  • Y Ffindir
  • Y Gambia
  • Ynys Christmas
  • Ynys Gogledd Mariana
  • Ynys Manaw
  • Ynys Norfolk
  • Ynysoedd Cayman
  • Ynysoedd Coco (KEELING)
  • Ynysoedd Cook
  • Ynysoedd Falkland
  • Ynysoedd Faroe
  • Ynysoedd Marshall
  • Ynysoedd Solomon
  • Ynysoedd Turks A Caicos
  • Ynysoedd Virgin Prydain
  • Ynysoedd Virgin Yr Unol Daleithiau
  • Ynys Pitcairn
  • Ynys Y Pasg
  • Yr Aifft
  • Yr Almaen
  • Yr Eidal
  • Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
  • Yr Iseldiroedd
  • Yr Ynys Las
  • Y Swdan
  • Y Swistir
  • Y Traeth Ifori
  • Y Weriniaeth Ddominicaidd
  • Y Weriniaeth Tsiec
  • Zambia
  • Zimbabwe

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Gorffennaf 2015: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • RDA FOUNDATION (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sara Garavelli Ymddiriedolwr 20 June 2024
Dim ar gofnod
Juan Bicarregui Ymddiriedolwr 20 June 2024
Dim ar gofnod
Mikiko Tanifuji Ymddiriedolwr 16 May 2024
Dim ar gofnod
Patricia Andrea Munoz Palma Ymddiriedolwr 16 May 2024
Dim ar gofnod
Maria Jose Marques De Barros Cruz Ymddiriedolwr 16 May 2024
Dim ar gofnod
Wolfram Horstmann Ymddiriedolwr 16 May 2023
Dim ar gofnod
Lee Thomas Wilson Ymddiriedolwr 16 May 2023
Dim ar gofnod
Amy Laura Nurnberger Ymddiriedolwr 16 May 2023
Dim ar gofnod
Hilary Jane Hanahoe Ymddiriedolwr 20 November 2019
Dim ar gofnod
Jillian Elizabeth Benn Ymddiriedolwr 17 April 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £393.83k £236.31k £278.64k £354.16k £665.21k
Cyfanswm gwariant £342.24k £299.26k £122.17k £323.86k £598.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £665.21k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £598.87k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/05/2020 31/05/2021 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd N/A N/A N/A N/A £2.92k
Buddsoddiadau tymor hir N/A N/A N/A N/A £0
Cyfanswm asedau N/A N/A N/A N/A £413.82k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd N/A N/A N/A N/A £0
Cyfanswm rhwymedigaethau N/A N/A N/A N/A £64.45k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 11 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 11 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 17 Mehefin 2024 230 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 17 Mehefin 2024 230 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 14 Tachwedd 2022 14 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 14 Tachwedd 2022 14 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2021 30 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2021 30 Mawrth 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2020 23 Mehefin 2021 84 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2020 23 Mehefin 2021 84 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Rutherford Appleton Laboratory
Harwell Oxford
Oxfordshire
OX11 0QX
Ffôn:
+393349875702
Gwefan:

rd-alliance.org