Hanes ariannol COR MEIBION POWYS (MACHYNLLETH) POWYS MALE VOICE CHOIR

Rhif yr elusen: 506175
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
Cyfanswm Incwm Gros £527 £1.92k £9.45k £324 £0
Cyfanswm gwariant £1.42k £2.69k £5.38k £953 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A