Hanes ariannol NORTH WEST CHARITY SINGERS

Rhif yr elusen: 1162022
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £22.71k £1.13k £12.55k £22.63k £19.55k
Cyfanswm gwariant £12.91k £1.55k £12.54k £20.63k £20.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A