Hanes ariannol ONE TO ONE MATHS
Rhif yr elusen: 1162169
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 23/03/2017 | 23/03/2018 | 23/03/2019 | 23/03/2020 | 23/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.11k | £26.10k | £4.11k | £12.34k | £696 | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.52k | £22.52k | £15.18k | £12.57k | £1.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.