ELLESMERE PORT MUSIC SOCIETY

Rhif yr elusen: 506196
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Our rehearsal and concerts aim to educate members and audiences in their knowledge and appreciation of classical music. No auditions are held. Activities: 2 concerts per year (November and April) using its choir and a professional orchestra and soloists. It is the only provider of live classical music in the borough and always provides specific information in its own extensive programme notes.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £15,964
Cyfanswm gwariant: £18,964

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
  • Sir Y Fflint
  • Wirral

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Ebrill 1977: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • EPMS (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Julia Williams Cadeirydd 07 November 2022
Dim ar gofnod
Elaine Claire Jewkes Ymddiriedolwr 17 May 2021
Dim ar gofnod
Glenice Robinson Ymddiriedolwr 16 May 2021
Dim ar gofnod
William Philip Maurice Mayles Ymddiriedolwr 26 February 2020
Dim ar gofnod
LIZ YOUNG Ymddiriedolwr 29 September 2014
Dim ar gofnod
MRS SANDIE ROWLANDS Ymddiriedolwr 05 November 2012
Y Bont - Supporting you through pregnancy decisions and loss
Derbyniwyd: Ar amser
MRS M E KENCH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £20.63k £7.75k £11.50k £18.23k £15.96k
Cyfanswm gwariant £16.19k £2.60k £12.43k £17.44k £18.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 31 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 08 Gorffennaf 2024 69 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 28 Gorffennaf 2023 89 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 18 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 07 Tachwedd 2021 191 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
FIVE OAKS
STREET HEY LANE
WILLASTON
NESTON
CH64 1SS
Ffôn:
01513277196