PREGNANCY CENTRES NETWORK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supporting pregnancy centres across the UK and encouraging best practice.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- PCN (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Turley | Cadeirydd | 01 July 2024 |
|
|
||||
Alistair Fraser | Ymddiriedolwr | 23 November 2024 |
|
|
||||
Judy McGibbon | Ymddiriedolwr | 23 November 2024 |
|
|
||||
Mary Bevan | Ymddiriedolwr | 18 August 2023 |
|
|
||||
Alison Thompson | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Catherine Kimbangi | Ymddiriedolwr | 14 November 2020 |
|
|
||||
CELIA JOYCE WYATT | Ymddiriedolwr | 30 November 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £68.55k | £53.77k | £81.14k | £92.51k | £96.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £63.33k | £42.60k | £89.80k | £97.04k | £96.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 30 Nov 2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT TO: 1. ADVANCE EDUCATION INCLUDING WITHOUT LIMITATION IN THE SUBJECTS OF SEX, RELATIONSHIPS, PREGNANCY AND THE TERMINATION OF PREGNANCY; 2. PRESERVE AND PROTECT HEALTH INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE HEALTH OF WOMEN WITH UNPLANNED PREGNANCY OR PREGNANCY LOSS; 3. RELIEVE NEED AND DISTRESS INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY NEED OR DISTRESS CAUSED BY UNPLANNED PREGNANCY OR PREGNANCY LOSS; AND 4. ADVANCE SUCH OTHER PURPOSES AS THE TRUSTEES MAY CONSIDER FIT IN CONNECTION WITH THE ADVANCEMENT OF THE ABOVE OBJECTS THE TRUSTEES OF THE CHARITY MAY SEEK TO ADVANCE ITS OBJECTS BY SUPPORTING INDEPENDENT PREGNANCY CENTRES TO ADVANCE ITS OBJECTS. HOWEVER, WHATEVER MEANS THE TRUSTEES ADOPT TO ADVANCE ITS OBJECTS, THE TRUSTEES SHALL TAKE REASONABLE STEPS TO ENSURE THAT THE OBJECTS ARE ADVANCED BY THE CHARITY AND ANY INDEPENDENT PREGNANCY CENTRES IT SUPPORTS IN ACCORDANCE WITH: · THE TEACHINGS OF THE CHRISTIAN FAITH AND THE CHRISTIAN IDENTITY AND ETHOS OF THE CHARITY AND ANY PREGNANCY CENTRE IT SUPPORTS, AS SUCH TEACHINGS, IDENTITY AND ETHOS MAY BE DEFINED AND DESCRIBED BY THE TRUSTEES OF THE CHARITY FROM TIME TO TIME; · ANY BEST PRACTICE OCCUPATIONAL OR PROFESSIONAL STANDARDS APPLICABLE TO ANY ADVICE, COUNSELLING, GUIDANCE OR OTHER SUPPORT PROVIDED BY THE CHARITY OR ANY PREGNANCY CENTRES IT SUPPORTS; AND · THE FUNDAMENTAL CONVICTION THAT ALL ADVICE, COUNSELLING, GUIDANCE OR SUPPORT PROVIDED TO WOMEN, THEIR PARTNERS OR FAMILIES WHO ARE SEEKING THE SUPPORT OF THE CHARITY OR ANY PREGNANCY CENTRES SUPPORTED BY IT SHALL BE 'NON-DIRECTIVE'. THE PROVISION OF NON-DIRECTIVE SUPPORT MEANS THAT NEITHER THE CHARITY NOR THE PREGNANCY CENTRES IT SUPPORTS SHALL OFFER OPINIONS OR VIEWS AS TO WHAT IS A ‘RIGHT’ OR A ‘WRONG’ CHOICE OR COURSE OF ACTION BUT SHALL INSTEAD SEEK TO PROVIDE OBJECTIVE INFORMATION AND GUIDANCE IN A CARING AND COMPASSIONATE WAY TO ENABLE SUCH WOMEN, PARTNERS AND FAMILIES TO MAKE THEIR OWN INFORMED CHOICES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Pregnancy Centres Network
Bradbury House
Durngate Place
Winchester
Hampshire
SO23 8DX
- Ffôn:
- 01962 813302
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window