Hanes ariannol SPORT IN MIND
Rhif yr elusen: 1161323
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £177.06k | £219.09k | £964.29k | £679.03k | £1.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £160.26k | £229.79k | £509.95k | £631.78k | £791.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £6.67k | N/A | £202.44k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £52.00k | £56.44k | £258.11k | £185.57k | £450.29k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £538.27k | £318.90k | £353.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £424.78k | £359.45k | £787.05k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £1.24k | £676 | £5.27k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £404.41k | £586.86k | £765.32k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £103.32k | £43.44k | £26.31k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £0 | £11.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £2.21k | £1.48k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.