ymddiriedolwyr SPORT IN MIND
Rhif yr elusen: 1161323
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL MCADAM | Cadeirydd | 06 December 2017 |
|
|
||||
Andrew Holland | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Graham Bednash | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
Derek Peaple | Ymddiriedolwr | 09 December 2023 |
|
|||||
Jennifer Scott | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Jose Rafael Nunez Herrera | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Andy Preece | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||
Rosalind Crowder | Ymddiriedolwr | 03 October 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.