THE NATIONAL FOREST COMPANY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The National Forest Company works to conserve, protect and enhance the environment in general and specifically in the National Forest, for public benefit; in particular woodland creation & management; promotion of urban and rural regeneration and training, education and research.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£7,207,053
Roddion a chymynroddion | £1.32m | |
Weithgareddau elusennol | £1.73m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £106.42k | |
Buddsoddiadau | £127.28k | |
Arall | £3.93m |
Cyfanswm gwariant:
£8,033,003
Codi arian | £816.63k | |
Weithgareddau elusennol | £7.22m | |
Arall | £0 |
£173,681 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £64,250 o 2 gontract(au) llywodraeth a £4,685,778 o 10 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £816.63k | |
Gwariant elusennol | £7.22m |
Pobl

41 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 3 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 02 Mawrth 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1073891 THE NATIONAL FOREST CHARITABLE TRUST
- 15 Ebrill 2016: Cofrestrwyd
- NFC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Anthony Ballance | Cadeirydd | 01 January 2024 |
|
|
||||||
Ruth Gadsden | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||||
Matthew Brett Robinson | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||||
Penelope Ann Coates | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|||||||
Anne Elizabeth Jenkins | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||||
Alison Blanche Field | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|||||||
ARVIND MICHAEL KAPUR | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|||||||
JOHN NEIL EVERITT | Ymddiriedolwr | 22 March 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.74m | £5.61m | £5.84m | £12.29m | £7.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.08m | £3.48m | £5.16m | £5.89m | £8.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £28.00k | £70.27k | £66.82k | £249.25k | £64.25k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.63m | £4.61m | £4.29m | £3.80m | £4.69m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £403.46k | £480.70k | £606.41k | £1.45m | £1.32m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £121.84k | £80.43k | £130.20k | £134.89k | £106.42k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £672.51k | £413.02k | £765.21k | £1.35m | £1.73m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15.76k | £26.81k | £45.86k | £122.01k | £127.28k | |
|
Incwm - Arall | £2.53m | £4.61m | £4.29m | £9.23m | £3.93m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £19.80k | £100 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.45m | £2.71m | £4.50m | £5.09m | £7.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £634.62k | £772.69k | £662.38k | £796.83k | £816.63k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £114.46k | £79.99k | £153.91k | £153.91k | £123.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £289.51k | £221.21k | £1.02m | £331.40k | £502.33k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £16.70k | £1.56k | £1.45k | £1.44k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £3.86m | £2.46m | £3.28m | £9.44m | £10.28m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £480.00k | £4.01m | £3.86m | £4.66m | £4.24m | |
|
Cyfanswm asedau | £2.65m | £2.70m | £3.15m | £3.45m | £2.58m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £157.49k | £334.01k | £587.99k | £879.53k | £1.07m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 08 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 08 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 07 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 07 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18 NOV 1994 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 11 APR 1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 14 APR 2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 04 APR 2016 as amended on 16 Oct 2018
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT SO AS TO SECURE AND ENHANCE THE ENJOYMENT BY THE PUBLIC OF THE SAME, IN PARTICULAR BUT WITHOUT LIMITATION TO: (A) WOODLAND CREATION AND MANAGEMENT GENERALLY, AND IN PARTICULAR IN THE AREA OF THE NATIONAL FOREST, FOR THE BENEFIT OF THE GENERAL IMPROVEMENT OF LAND OR FOR THE ENVIRONMENT; (B) THE PROMOTION OF URBAN AND RURAL REGENERATION BY THE MAINTENANCE, IMPROVEMENT OR PROVISION OF PUBLIC AMENITIES; THE PROVISION OF RECREATIONAL FACILITIES FOR THE PUBLIC AT LARGE OR THOSE WHO BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES, HAVE NEED OF SUCH FACILITIES; AND THE PROTECTION OR CONSERVATION OF THE ENVIRONMENT; AND (C) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH THE PROMOTION OF TRAINING AND EDUCATION AND THE UNDERTAKING AND PUBLISHING OF RESEARCH. FOR THE PURPOSE OF THE OBJECTS, SUSTAINABLE DEVELOPMENT MEANS “DEVELOPMENT WHICH MEETS THE NEEDS OF THE PRESENT WITHOUT COMPROMISING THE ABILITY OF FUTURE GENERATIONS TO MEET THEIR OWN NEEDS”.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The National Forest Co
Enterprise Glade
Bath Yard
Moira
SWADLINCOTE
DE12 6BA
- Ffôn:
- 01283551211
- E-bost:
- enquiries@nationalforest.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window