Hanes ariannol BUILD UP FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1163872
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £196.85k £284.66k £218.02k £245.04k £320.69k
Cyfanswm gwariant £182.34k £202.20k £208.90k £236.34k £319.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £4.30k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £29.97k N/A N/A N/A £38.62k