ymddiriedolwyr ST ANTONY'S CENTRE FOR CHURCH & INDUSTRY
Rhif yr elusen: 1164837
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (19 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oshor Williams | Cadeirydd | 31 March 2022 |
|
|
||||
Josephine Jolliffe | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|
||||
Dympna Maureen Riding | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
KEVIN FLANAGAN | Ymddiriedolwr | 12 June 2018 |
|
|
||||
Rev John Anthony C Clarke | Ymddiriedolwr | 29 April 2016 |
|
|
||||
Evelyn Linda Hargreaves | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
||||
Mary Philipa Gregory | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.