Hanes ariannol CALLOW END VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 506231
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £11.23k £14.79k £25.02k £25.53k £11.03k
Cyfanswm gwariant £15.48k £7.95k £9.67k £37.99k £10.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.50k £18.53k £3.47k N/A