MIRACLE CENTRE (HOUSE OF GRACE)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Among manyactivities, the church is engaged in the following comunity-based activities:- 1. Regular visits to Women Refuge 2. Involved in Macmillan Cancer UK Fundraising activities. 3. Yearly Men/Women/Children Day celebration activities. 4. Movie Night - open to the general public 5. Bi-Year Revival 6. Various Summer activities including Kids outing, Church Summer Outing etc.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swindon
Llywodraethu
- 01 Medi 2015: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOFI KUMI- ADDO | Cadeirydd | 01 August 2015 |
|
|
||||
Rev GEORGE MIREKU-YEBOAH | Ymddiriedolwr | 10 August 2016 |
|
|
||||
YIADOM BOACHIE | Ymddiriedolwr | 01 August 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £96.00k | £59.86k | £63.04k | £82.52k | £75.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.63k | £54.44k | £43.81k | £61.49k | £60.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 03 Rhagfyr 2024 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 03 Rhagfyr 2024 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 08 Rhagfyr 2023 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 08 Rhagfyr 2023 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 24 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 24 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 01 Sep 2015
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS IN SUCH WAYS AND IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
34 BARNWOOD ROAD
GLOUCESTER
GL2 0RX
- Ffôn:
- 07944852005
- E-bost:
- info@houseofgraceswindon.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window