CLINICAL VIROLOGY NETWORK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The aim of the network is to promote the interests of clinical virology, and its medical and laboratory practise in the United Kingdom and Ireland. The Network provides evidence -based and practical virological advice to Government , Chief Medical Officers, the National Health Service and Public Health England on all aspects of viral diseases.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dinas Abertawe
- Dinas Bryste
- Dinas Llundain
- Dinas Manceinion
- Dinas Portsmouth
Llywodraethu
- 20 Ionawr 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Sowsan Atabani | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
WILLIAM IRVING | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
Dr MARK ZUCKERMAN | Ymddiriedolwr | 03 February 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £46.36k | £38.13k | £42.45k | £71.10k | £62.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.34k | £16.94k | £35.11k | £31.03k | £49.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 18 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mai 2024
(Mae'r cyfrifon |
18 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 18 Mawrth 2025 | 352 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mai 2023
(Mae'r cyfrifon |
18 Mawrth 2025 | 352 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 26 Mehefin 2023 | 87 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 26 Mehefin 2023 | 87 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 21 Mehefin 2022 | 82 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 21 Mehefin 2022 | 82 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 01 Mehefin 2021 | 62 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 01 Mehefin 2021 | 62 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 03 FEB 2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 06/01/2016
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS (‘OBJECTS’) ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: FOR THE PUBLIC BENEFIT TO RELIEVE SICKNESS, PROMOTE GOOD HEALTH AND TO ADVANCE EDUCATION IN THE SUBJECT OF VIROLOGY, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: 1.PROMOTING CLINICAL VIROLOGY AND ITS MEDICAL AND LABORATORY PRACTICE IN THE UNITED KINGDOM AND NORTHERN IRELAND; 2.PROMOTING HIGH STANDARDS IN LABORATORY VIRAL DIAGNOSIS THROUGH QUALITY ASSESSMENT ACTIVITIES AND EDUCATION ; 3.IMPROVING AND SHARING THE KNOWLEDGE OF VIRUSES, PARTICULARLY AS IT RELATES TO THE DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF VIRAL DISEASES, THEIR PATHOGENESIS, NATURAL HISTORY AND PREVENTION; 4.IMPROVING AND SHARING DIAGNOSTIC METHODS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
KINGS COLLEGE HOSPITAL
DENMARK HILL
LONDON
SE5 9RS
- Ffôn:
- 02032996296
- E-bost:
- maggie.hopper@nhs.net
- Gwefan:
-
clinicalvirology.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window