Ymddiriedolwyr Bishops Cleeve U3A

Rhif yr elusen: 1162120
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Michael Pritchard Ymddiriedolwr 12 November 2024
Dim ar gofnod
Richard Gaul Ymddiriedolwr 12 November 2024
Dim ar gofnod
Joan Hall Ymddiriedolwr 05 April 2024
Dim ar gofnod
Philip Kirtley Watson Ymddiriedolwr 14 November 2023
Dim ar gofnod
Christopher Van Cleef Larkin Ymddiriedolwr 31 March 2023
Dim ar gofnod
Gillian Joyce Thompson Ymddiriedolwr 21 November 2022
Dim ar gofnod
Margaret Alison Cleverley Ymddiriedolwr 21 November 2022
Dim ar gofnod
Arthur Simon Waller Ymddiriedolwr 15 November 2021
Dim ar gofnod
Sheelagh Helen Autef Ymddiriedolwr 15 November 2021
Dim ar gofnod
Valerie Hayward Ymddiriedolwr 07 December 2018
Dim ar gofnod