Hanes ariannol ORWELL PANTHERS ATHLETICS CLUB

Rhif yr elusen: 1163145
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £7.06k £6.95k £10.28k £7.26k £10.95k
Cyfanswm gwariant £6.08k £5.06k £2.51k £7.26k £3.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A