Hanes ariannol THE PARROT ZOO TRUST
Rhif yr elusen: 1162135
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £839.49k | £2.25m | £942.15k | £1.34m | £1.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £695.59k | £758.37k | £967.38k | £1.71m | £1.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £36.60k | £13.28k | £42.36k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £791.35k | £2.18m | £852.41k | £1.19m | £1.05m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £44.08k | £39.53k | £0 | £0 | £694 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £15.41k | £74.01k | £46.10k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £34 | £4.68k | £4.25k | |
|
Incwm - Arall | £4.07k | £32.81k | £74.30k | £71.42k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £110.81k | £800.00k | £52.65k | £50.10k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £20.05k | £0 | £466.18k | £1.66m | £1.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £362.11k | £755.28k | £441.72k | £53.13k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.05k | £0 | £52.20k | £26.17k | £9.91k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £313.44k | £3.09k | £59.48k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.