ymddiriedolwyr THE PARROT ZOO TRUST
Rhif yr elusen: 1162135
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Parsons | Cadeirydd | 24 June 2022 |
|
|||||
Jon Norman Bielby | Ymddiriedolwr | 12 January 2024 |
|
|
||||
Jonathan James Mansfield | Ymddiriedolwr | 12 January 2024 |
|
|
||||
Kirsty Johnson | Ymddiriedolwr | 08 July 2022 |
|
|
||||
John Roper | Ymddiriedolwr | 24 June 2022 |
|
|
||||
Paula Batchelor | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
William Downing | Ymddiriedolwr | 18 March 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.