ASSOCIATION OF PAKISTANI PHYSICIANS AND SURGEONS OF THE UNITED KINGDOM FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide financial assistance to meritorious medical students.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
- Bangladesh
- India
- Libanus
- Mali
- Moroco
- Pakistan
- Sawdi-arabia
Llywodraethu
- 13 Hydref 2015: CIO registration
- APPS UK FOUNDATION (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Taimur Mirza | Cadeirydd | 13 October 2015 |
|
|
||||
Dr Usman Khan | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
RAUF SAIMA | Ymddiriedolwr | 30 January 2021 |
|
|||||
Dr Yasmeen Almas | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|
||||
ALIA ARIF | Ymddiriedolwr | 13 October 2015 |
|
|
||||
SHUJA REHMAN | Ymddiriedolwr | 13 October 2015 |
|
|
||||
Dr MOHAMMED IQBAL | Ymddiriedolwr | 13 October 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 31/07/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £195.23k | £238.07k | £303.30k | £303.30k | £203.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £118.73k | £136.24k | £162.43k | £162.43k | £107.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 31 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 31 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 30 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 30 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2019 | 30 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2019 | 30 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 13 Oct 2015
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITABLE OBJECTS OF THE ASSOCIATION OF PAKISTANI PHYSICIANS AND SURGEONS (APPS) OF THE UNITED KINGDOM ARE AS FOLLOWS: IN THE UNITED KINGDOM AND IN PAKISTAN THE ADVANCEMENT OF HEALTH AND THE SAVING OF LIVES, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND TO FURTHER SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AS THE TRUSTEES SEE FIT IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: 1) SUPPORTING THE WORK OF PHYSICIANS, SURGEONS, DENTISTS AND ALLIED HEALTH PROFESSIONALS (AND STUDENTS IN MEDICAL OR ALLIED FIELDS) IN PARTICULAR THROUGH THE PROVISION OF INFORMATION, EXPERT ADVICE AND TRAINING; 2) RAISING HEALTH AWARENESS VIA TALKS, HEALTH STALLS AND BROCHURES; 3) SUPPORTING AND IMPROVING THE HEALTHCARE SYSTEM OF PAKISTAN FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY PROVIDING PHYSICAL EXPERTISE AND BY WRITING AND REVIEWING THE HEALTH POLICIES AND STANDARDS; 4) RUNNING PROJECTS WHICH CAN SUPPORT THE HEALTH REQUIREMENTS OF THE POOR IN PAKISTAN’S RURAL AND MOST DEPRIVED AREAS; AND BY 5) ALLEVIATING THE SUFFERING OF VICTIMS OF DISEASE, NATURAL DISASTERS, CATASTROPHES AND WAR, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY IN PAKISTAN, BY PROVIDING HUMANITARIAN AID AND BY SUCH OTHER CHARITABLE MEANS AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Parkway 5 Suite 2
Parkway Business Centre
300 Princess Road
Manchester
M14 7HR
- Ffôn:
- 07931591614
- E-bost:
- info@appsukfoundation.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window