Ymddiriedolwyr RACE AGAINST BLOOD CANCER
Rhif yr elusen: 1162696

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raman Olwen Sisupalan | Ymddiriedolwr | 08 October 2024 |
|
|
||||
Jacob Idowu Benjamin Knox-Hooke | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||
Dean Gardner | Ymddiriedolwr | 11 April 2021 |
|
|
||||
Hinesh Shah | Ymddiriedolwr | 15 March 2021 |
|
|
||||
Ben Westwood | Ymddiriedolwr | 12 October 2015 |
|
|
||||
MICHAEL MELVIN GARDNER | Ymddiriedolwr | 15 July 2015 |
|
|
||||
JOE BATES | Ymddiriedolwr | 15 July 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.