ymddiriedolwyr THE BLEADON WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1162543
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Claire Hart | Cadeirydd | 13 October 2022 |
|
|
||||
Kim Sugg | Ymddiriedolwr | 04 July 2024 |
|
|
||||
Helen Kovacs | Ymddiriedolwr | 04 April 2024 |
|
|
||||
Alison Helen Margaret Chinn | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Robin Sarah Stockbridge Flavell | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Moira Catherine Roberts | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Karen Orme | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Hannah Robinson | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
TRACY JANE HEPPENSTALL | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Michelle Ann Harper | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.