Dogfen lywodraethu CITY OF BIRMINGHAM SYMPHONY ORCHESTRA
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 07/06/1976 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/04/1980 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/09/1994 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/09/2000 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 24/08/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/07/2015
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, MAINTAIN OR IMPROVE MUSICAL EDUCATION AND TO ENCOURAGE THE ARTS, OF MUSIC, MIME, DRAMA, SINGING AND DANCING. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 3 OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION).
Maes buddion
NOT DEFINED
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.