ymddiriedolwyr THE STRUMPSHAW TRUST
Rhif yr elusen: 1162573
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HILARY IDE HAMMOND O.B.E. | Cadeirydd | 27 July 2022 |
|
|||||
MAUREEN EVELYN HAMMOND | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|
||||
Sheila Vivien Ashford | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
ROBERT GRANT CAMERON | Ymddiriedolwr | 28 February 2023 |
|
|
||||
NICOLA PAGE | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Mary Neil Green | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||
NICK PRICE | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.