CPT.MUAZZAM ALI SHAHEED WELFARE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1163852
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We strive to create better lives Since 1998. The founder of the trust, Dr. Yousaf Akhtar, is cherished by the social welfare community in Pakistan because of his social work.The trust has created a welfare programme for the poor without any discrimination of gender, colour or religion. We strive to grow by carrying forward a greater cause; to serve the deprived and destitute people of Pakistan

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024

Cyfanswm incwm: £442,547
Cyfanswm gwariant: £445,213

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Pakistan

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Hydref 2015: Cofrestrwyd
  • 13 Mai 2025: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £91.38k £138.48k £386.70k £434.30k £442.55k
Cyfanswm gwariant £90.21k £142.01k £374.30k £434.90k £445.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2024 26 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2024 26 Chwefror 2025 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 16 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 16 Ebrill 2024 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 18 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 18 Ebrill 2023 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 11 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 11 Ebrill 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 23 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 23 Mawrth 2021 Ar amser
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd