Hanes ariannol RED HEN REHOMING (WALES)

Rhif yr elusen: 1164505
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2018 31/05/2019 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022
Cyfanswm Incwm Gros £4.31k £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £4.08k £746 £451 £1.41k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A