Hanes ariannol PUSHING CHANGE
Rhif yr elusen: 1164001
Mae'r elusen yn nwylo gweinyddwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £141.20k | £230.83k | £248.96k | £233.59k | £212.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £117.53k | £212.47k | £267.44k | £238.29k | £241.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | £150.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | £51.17k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.