SAWA FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
humanitarian aid and individual, community and social development
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 10 Rhagfyr 2015: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUBA MHAISSEN | Ymddiriedolwr | 10 January 2017 |
|
|
||||
Tamara Ghandour | Ymddiriedolwr | 10 January 2017 |
|
|
||||
PROFESSOR NIGEL OSBORNE | Ymddiriedolwr | 26 August 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 10 Ebrill 2025 | 41 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 10 Ebrill 2025 | 406 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 10 Ebrill 2025 | 772 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 10 Ebrill 2025 | 1137 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1533 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1533 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08 APR 2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09/11/2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT: THE ADVANCEMENT OF EDUCATION; THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY OR FINANCIAL HARDSHIP ANYWHERE IN THE WORLD, PARTICULARLY, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY PROVIDING GRANTS, ITEMS AND SERVICES TO INDIVIDUALS IN NEED, CHARITIES AND OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY; THE RELIEF AND ASSISTANCE OF PEOPLE IN ANY PART OF THE WORLD WHO ARE THE VICTIMS OF WAR, CONFLICT, NATURAL DISASTER, TROUBLE, OR CATASTROPHE, PARTICULARLY, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY THE SUPPLY OF FOOD, MEDICAL AID, ACCOMMODATION, ACCESS TO WATER AND SANITATION AND OTHER HUMANITARIAN ASSISTANCE TO SUCH PERSONS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
46 Barn Way
Wembley
HA9 9NW
- Ffôn:
- 07405220057
- E-bost:
- sawafoundation@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window