Hanes ariannol FRIENDS OF POULTON ST CHAD'S SCHOOL

Rhif yr elusen: 1163392
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £42.60k £8.18k £7.68k £7.84k £14.61k
Cyfanswm gwariant £48.52k £1.06k £1.32k £471 £312
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A