CARE & REPAIR CYMRU 2015

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Care & Repair Cymru is a national charity who work to ensure that all older people in Wales can live independently in warm, safe and accessible homes. We lead the sector, support Care & Repair Agencies, represent older people, advocate for better policy, raise awareness about housing needs, evaluate and publicise outcomes, and make the case for more resources for front line services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£2,246,292
Roddion a chymynroddion | £73.74k | |
Weithgareddau elusennol | £2.08m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £21.66k | |
Arall | £70.42k |
Cyfanswm gwariant:
£2,018,605
Codi arian | £3.87k | |
Weithgareddau elusennol | £2.01m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,734,690 o 4 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £3.87k | |
Gwariant elusennol | £2.01m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £227.69k |
Pobl

14 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru
Llywodraethu
- 14 Medi 2015: Cofrestrwyd
- CARE & REPAIR CYMRU (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Evans | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Christopher James Binding | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Karen Athanatos | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Neil James Bradshaw | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
ELIZABETH BROOKS WARWICK | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Fay Marie Satherley | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Gwynne Jones | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|||||
Andrew Vye | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||
Sally Davies | Ymddiriedolwr | 25 September 2018 |
|
|
||||
CLARE PATRICIA STROWBRIDGE | Ymddiriedolwr | 13 February 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.75m | £2.31m | £2.60m | £2.24m | £2.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.66m | £2.03m | £2.49m | £2.16m | £2.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.19m | £2.08m | £2.43m | £2.10m | £1.73m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £26.98k | £137.26k | £32.70k | £32.46k | £73.74k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.63m | £2.11m | £2.45m | £2.12m | £2.08m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.39k | £6.80k | £10.61k | £9.83k | £21.66k | |
|
Incwm - Arall | £71.71k | £62.78k | £112.13k | £80.73k | £70.42k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.63m | £2.03m | £2.49m | £2.16m | £2.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £24.78k | £2.37k | £160 | £729 | £3.87k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.31k | £36.03k | £35.80k | £50.11k | £33.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £14.59k | £8.85k | £4.41k | £25.51k | £29.82k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £369.12k | £680.87k | £682.95k | £696.92k | £872.12k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£270.00k | -£475.00k | -£385.00k | -£368.00k | -£365.00k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £177.25k | £289.97k | £250.71k | £273.67k | £289.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 04 Mawrth 2025 | 32 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 04 Mawrth 2025 | 32 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 03 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 03 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 11 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 05 MAY 2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 11/09/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26 APR 2016
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS ARE: (A) ALONE OR IN CONJUNCTION WITH OTHERS (INCLUDING THE CARE & REPAIR AGENCIES REFERRED TO BELOW) TO RELIEVE THE NEEDS OF PEOPLE IN WALES WHO ARE DISADVANTAGED BY REASON OF AGE, ILL-HEALTH OR DISABILITY (“DISADVANTAGED PEOPLE”), AND IN PARTICULAR THEIR HOUSING NEEDS, FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: (I) CHAMPIONING THE HOUSING NEEDS OF DISADVANTAGED PEOPLE LIVING IN OWNER OCCUPIED AND PRIVATE RENTED HOUSING THROUGH EFFECTIVE NATIONAL LOBBYING AND CONTINUED DEVELOPMENT OF NATIONAL PARTNERSHIPS; (II) PROMOTING THE LINKAGES BETWEEN HOUSING, HEALTH AND SOCIAL CARE; (III) RESEARCHING, PUBLICISING, CAMPAIGNING AND RAISING PUBLIC AWARENESS ABOUT HOUSING PROBLEMS FACED BY DISADVANTAGED PEOPLE, AND SUGGESTING SUITABLE POLICY AND SERVICE SOLUTIONS TO GOVERNMENT, STATUTORY BODIES, EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS AND THE THIRD SECTOR TO ALLEVIATE SUCH HOUSING NEED; AND (IV) PROVISION OF SERVICES THAT HELP IDENTIFY, PUBLICISE AND ALLEVIATE HOUSING NEED FACED BY DISADVANTAGED PEOPLE. (B) TO PROMOTE THE VOLUNTARY SECTOR BY PROMOTING THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF VOLUNTARY ORGANISATIONS WORKING TO RELIEVE THE NEEDS OF DISADVANTAGED PEOPLE IN WALES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY: (I) PROVIDING SERVICES AND ADVICE TO CARE & REPAIR AGENCIES IN WALES ON GRANT FUNDING APPLICATIONS, AND INFORMATION ON THE PERFORMANCE OF CARE & REPAIR AGENCIES ACROSS WALES AND OUTCOMES ACHIEVED FOR DISADVANTAGED PEOPLE; (II) PROMOTING CARE & REPAIR SERVICES THROUGH ALL MEDIA, STRATEGIC, POLITICAL AND VOLUNTARY NETWORKS; (III) INFORMING, ADVISING AND SUPPORTING CARE & REPAIR AGENCIES TO DELIVER SERVICES THAT ADDRESS INDIVIDUAL DISADVANTAGED PEOPLE’S HOUSING NEEDS; (IV) ADVISING CARE & REPAIR AGENCIES ON MATTERS RELATING TO THE CURRENT POLITICAL, ECONOMIC AND DEMOGRAPHIC CHANGES THAT HAVE AN IMPACT ON THE LIVES OF DISADVANTAGED PEOPLE; (V) SAFEGUARDING THE VALUES, STANDARDS, SERVICE QUALITY AND BRAND OF THE CARE & REPAIR MOVEMENT (“THE MOVEMENT”) AND DEVELOPING GOOD PRACTICE GUIDANCE AND SOUND INFORMATION; (VI) PROTECTING SUBSTANTIAL PUBLIC MONIES INVESTED IN THE MOVEMENT BY DEVELOPING ROBUST SYSTEMS THAT MONITOR AND EVALUATE THE QUALITY OF SERVICES AND OUTCOMES DELIVERED; AND (VII) PROVIDING A TRUSTED AND EXPERIENCED PLATFORM FOR DEBATE, INNOVATION AND INFORMATION ON THE HOUSING NEEDS OF DISADVANTAGED PEOPLE IN WALES. IN THIS CLAUSE, “THE VOLUNTARY SECTOR” MEANS CHARITIES AND VOLUNTARY ORGANISATIONS DEFINED AS FOLLOWS: “CHARITIES ARE ORGANISATIONS, WHICH ARE ESTABLISHED FOR EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF ENGLAND AND WALES. VOLUNTARY ORGANISATIONS ARE INDEPENDENT ORGANISATIONS, WHICH ARE ESTABLISHED FOR PURPOSES THAT ADD VALUE TO THE COMMUNITY AS A WHOLE, OR A SIGNIFICANT SECTION OF THE COMMUNITY, AND WHICH ARE NOT PERMITTED BY THEIR CONSTITUTION TO MAKE A PROFIT FOR PRIVATE DISTRIBUTION. VOLUNTARY ORGANISATIONS DO NOT INCLUDE LOCAL GOVERNMENT OR OTHER STATUTORY AUTHORITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Care & Repair Cymru 2015 ltd
First Floor
Mariners House
Trident Court
East Moors Road
Cardiff
- Ffôn:
- 02920107580
- E-bost:
- enquiries@careandrepair.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window