ymddiriedolwyr CARE & REPAIR CYMRU 2015
Rhif yr elusen: 1163542
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor John Brewster Hunt | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|||||
Christopher James Binding | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Karen Athanatos | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Neil James Bradshaw | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
ELIZABETH BROOKS WARWICK | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Fay Marie Satherley | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Gwynne Jones | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|||||
Andrew Vye | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||
Sally Davies | Ymddiriedolwr | 25 September 2018 |
|
|
||||
CLARE PATRICIA STROWBRIDGE | Ymddiriedolwr | 13 February 2018 |
|
|||||
Sarah Willey | Ymddiriedolwr | 19 July 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.