Hanes ariannol PHAB FREEWHEELERS PHYSICALLY DISABLED AND ABLE BODIED

Rhif yr elusen: 506319
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.55k £1.26k £2.98k £5.42k £5.56k
Cyfanswm gwariant £6.10k £405 £2.68k £5.99k £6.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A