PHAB FREEWHEELERS PHYSICALLY DISABLED AND ABLE BODIED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To Empower, Enable And Encourage People With And Without Physical Disabilities To Come Together On Equal Terms To Share Fun Activities And Friendship. We achieve this via social evenings held on alternate Wednesday evenings.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Hamdden
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Stoke-on-trent
Llywodraethu
- 18 Mai 1977: Cofrestrwyd
- FREEWHEELERS DISABLED (YOUTH AND ADULT) CLUB (Enw blaenorol)
- PHAB FREEWHEELERS PHYSICALLY HANDICAPPED AND ABLE BODIED (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL THOMAS AUSTIN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Olivia Davies | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Laura Davies | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
Graeme Newman Mr | Ymddiriedolwr | 11 July 2019 |
|
|
||||
Paul Dawson | Ymddiriedolwr | 19 April 2018 |
|
|
||||
Cheryl Pass | Ymddiriedolwr | 23 November 2017 |
|
|
||||
CERI C HULME | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GILLIAN LEANNE AUSTIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.55k | £1.26k | £2.98k | £5.42k | £5.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.10k | £405 | £2.68k | £5.99k | £6.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 01 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 12 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES AND CONSTITUTION ADOPTED 26 FEBRUARY 1976 AS AMENDED 24 MARCH 1977, 6 APRIL 1978, 17 APRIL 1980, 16 MAY 1985, 4 MAY 1995 AND 23 JULY 1998 as amended on 19 Apr 2018
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE THE WELFARE OF THE PERMANENTLY DISABLED IN ANY MANNER WHICH NOW VIS OR HERAFTER MAY BE DEEMED NBY LAW TO BE CHARITABLE WITHIN THE AREA OF STAFFORDSHIRE. (B) TO PROVIDE REGULAR GATHERINGS OF SOCIAL AND RECREATIONAL ACTIVITES BETWEEN THE MEMBERS. (C) TO PROMOTE FULL PARTICIPATION, INTERGRATION, RECREATIONAL AND SOCIAL ACTIVITIES AND FRIENDSHIPS BETWEEN THE PHYSICALLY DISABLED AND ABLE BODIED. (D) TO OBTAIN AN AND ACCEPT FUNDS IN FURTHERANCE OF THE OBJECTS AD EXPENDMONIES RECEIVED FROM ANY SOURCE.
Maes buddion
WITHIN THE AREA OF STAFFORDSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
104 Mornington Road
STOKE-ON-TRENT
ST1 6EL
- Ffôn:
- 07902776335
- E-bost:
- KATRINA.PAUL@HOTMAIL.CO.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window