THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PAUL'S HOOK

Rhif yr elusen: 1163071
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Our Charity is a parochial church council of St Paul's Church Hook. The Charity raises funds to support the Church.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £87,126
Cyfanswm gwariant: £78,188

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Kingston Upon Thames

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Awst 2015: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST PAUL'S CHURCH HOOK PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Peter Charles Hyatt Ymddiriedolwr 01 May 2024
Dim ar gofnod
Alison Stevenson Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Angela Mettrick Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Simon Mettrick Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Natalie Loible Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Alison Forrester Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Laurel Devadasan Ymddiriedolwr 25 April 2021
Dim ar gofnod
Paula Thompson Ymddiriedolwr 26 April 2020
1ST HOOK SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
Jane Jarman Ymddiriedolwr 23 April 2020
Dim ar gofnod
Graham Manton Cocks Ymddiriedolwr 23 May 2017
Dim ar gofnod
DIANE PATRICIA TINK Ymddiriedolwr 22 March 2015
Dim ar gofnod
MRS SUE RUSSELL Ymddiriedolwr 22 March 2015
Dim ar gofnod
IAN ALEXANDER REID Ymddiriedolwr 22 March 2015
Dim ar gofnod
MRS PRUE MACPHERSON Ymddiriedolwr 22 March 2015
Dim ar gofnod
MADELINE CHILD Ymddiriedolwr 22 March 2015
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £140.81k £85.41k £98.59k £103.85k £87.13k
Cyfanswm gwariant £178.12k £95.52k £108.47k £94.44k £78.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 21 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 21 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 18 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 18 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 25 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 25 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 21 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 21 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 05 Rhagfyr 2020 35 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

05 Rhagfyr 2020 35 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ST. PAULS CHURCH
PARISH OFFICE
280 HOOK ROAD
HOOK
CHESSINGTON
KT9 1PF
Ffôn:
02083912362
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael